CAMPMANY SADURNI JOSE
Informe ejecutivo de CAMPMANY SADURNI JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPMANY SADURNI JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAVA 2 SA | Administrador Unico | 13/02/2018 | 22/07/2021 |
TRANSPORTES CAMPMANY SA | Administrador Unico | 24/11/2016 | 22/07/2021 |
GAVA 2 SA | Administrador Unico | 06/11/2012 | 13/02/2018 |
TRANSPORTES CAMPMANY SA | Administrador Unico | 23/01/2012 | 24/11/2016 |
VINCULACIONES DE CAMPMANY SADURNI JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPMANY SADURNI JOSE
Empresa: TRANSPORTES CAMPMANY SA
Administrador Unico
- Campmany Sadurni Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45635 , F 131, S 8, H B 47772, I/A 10 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: GAVA 2 SA
Administrador Unico
- Campmany Sadurni Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23025 , F 204, S 8, H B 46166, I/A 10 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Empresa: GAVA 2 SA
Administrador Unico
- Campmany Sadurni Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23025 , F 204, S 8, H B 46166, I/A 9 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-08
Empresa: TRANSPORTES CAMPMANY SA
Administrador Unico
- Campmany Sadurni Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45635 , F 131, S 8, H B 47772, I/A 9 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
Empresa: TRANSPORTES CAMPMANY SA
Administrador Unico
- Campmany Sadurni Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45635 , F 131, S 8, H B 47772, I/A 9 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-08
Empresa: GAVA 2 SA
Administrador Unico
- Campmany Sadurni Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23025 , F 204, S 8, H B 46166, I/A 8 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: GAVA 2 SA
Administrador Unico
- Campmany Sadurni Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23025 , F 204, S 8, H B 46166, I/A 8 (06/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-08
Empresa: TRANSPORTES CAMPMANY SA
Administrador Unico
- Campmany Sadurni Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6586 , F 89, S 8, H B 47772, I/A 8 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-08
Empresa: TRANSPORTES CAMPMANY SA
Administrador Unico
- Campmany Sadurni Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6586 , F 89, S 8, H B 47772, I/A 8 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-08
Información de CAMPMANY SADURNI JOSE
Mostramos los datos de CAMPMANY SADURNI JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPMANY SADURNI JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos