CAMPINS LLABRES JUAN
Informe ejecutivo de CAMPINS LLABRES JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPINS LLABRES JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MICROLAND KEYWORKS SL | Administrador Unico | 30/11/2015 |
VINCULACIONES DE CAMPINS LLABRES JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPINS LLABRES JUAN
Empresa: SLIDESK SL
Liquidador Mancomunado
- Campins Llabres Juan
- Juarez Uceda Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2349 , F 99, S 8, H PM 62275, I/A 3 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-07
Empresa: SLIDESK SL
Administrador Mancomunado
- Campins Llabres Juan
- Juarez Uceda Victorino
Liquidador Mancomunado
- Campins Llabres Juan
- Juarez Uceda Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2349 , F 99, S 8, H PM 62275, I/A 3 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-07
Empresa: MICROLAND KEYWORKS SL
Apoderado
- Campins Llabres Juan
- Cercos Gea Juan Carlos
- Duran Vaquer Gabriel
- Juarez Uceda Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 32, S 8, H PM 10050, I/A 12 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-07
Empresa: MICROLAND KEYWORKS SL
Administrador Unico
- Campins Llabres Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 31, S 8, H PM 10050, I/A 11 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-07
Empresa: MICROLAND KEYWORKS SL
Administrador Mancomunado
- Campins Llabres Juan
- Juarez Uceda Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 31, S 8, H PM 10050, I/A 11 (30/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-07
Empresa: SLIDESK SL
Administrador Mancomunado
- Campins Llabres Juan
- Juarez Uceda Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2349 , F 99, S 8, H PM 62275, I/A 2 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-07
Empresa: SLIDESK SL
Administrador Mancomunado
- Arevalo Gonzalez Arturo
- Campins Llabres Juan
- Juarez Uceda Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2349 , F 99, S 8, H PM 62275, I/A 2 (19/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-07
Empresa: MICROLAND KEYWORKS SL
Administrador Mancomunado
- Campins Llabres Juan
- Juarez Uceda Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 31, S 8, H PM 10050, I/A 9 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-07
Empresa: MICROLAND KEYWORKS SL
Administrador Mancomunado
- Arevalo Gonzalez Arturo
- Campins Llabres Juan
- Juarez Uceda Victorino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2053 , F 31, S 8, H PM 10050, I/A 9 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-07
Información de CAMPINS LLABRES JUAN
Mostramos los datos de CAMPINS LLABRES JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPINS LLABRES JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos