CAMPILLO ESPINOSA MILAGROS
Informe ejecutivo de CAMPILLO ESPINOSA MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPILLO ESPINOSA MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCHOLA SNOOPY SL | Administrador Solidario | 18/05/2009 | 27/03/2017 |
PALUAN EDUCA SL | Administrador Solidario | 18/04/2011 | 27/05/2015 |
VINCULACIONES DE CAMPILLO ESPINOSA MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPILLO ESPINOSA MILAGROS
Empresa: SCHOLA SNOOPY SL
Administrador Solidario
- Campillo Espinosa Milagros
- Gomez Troya Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5086 , F 146, S 8, H SE 82833, I/A 2 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-41
Empresa: GUARDERIA TROCAN SL
Administrador Solidario
- Campillo Espinosa Milagros
- Troya Gonzalez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 5, S 8, H SE 15835, I/A 7 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-104-41
Empresa: GUARDERIA TROCAN SL
Administrador Solidario
- Campillo Espinosa Milagros
- Troya Gonzalez Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1838 , F 5, S 8, H SE 15835, I/A 6 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Empresa: SCHOLA SNOOPY SL
Administrador Solidario
- Campillo Espinosa Milagros
- Gomez Troya Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5086 , F 145, S 8, H SE 82833, I/A 1 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-41
Información de CAMPILLO ESPINOSA MILAGROS
Mostramos los datos de CAMPILLO ESPINOSA MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPILLO ESPINOSA MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos