CAMPESINO QUIÑONES ANGEL
Informe ejecutivo de CAMPESINO QUIÑONES ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPESINO QUIÑONES ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAYSHE LOGISTICA SL | Socio Unico | 23/08/2012 | |
DAYSHE LOGISTICA SL | Administrador Unico | 28/05/2010 |
VINCULACIONES DE CAMPESINO QUIÑONES ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPESINO QUIÑONES ANGEL
Empresa: SANBINOCO SL
Socio Único
- Campesino Quiñones Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27776 , F 162, S 8, H M 500535, I/A 5 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-28
Empresa: CAMPESINO QUIÑONES LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Campesino Quiñones Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27493 , F 194, S 8, H M 495389, I/A 6 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-28
Empresa: SANBINOCO SL
Administrador Unico
- Campesino Quiñones Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27776 , F 159, S 8, H M 500535, I/A 1 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-28
Empresa: SANBINOCO SL
Socio Único
- Campesino Quiñones Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27776 , F 159, S 8, H M 500535, I/A 1 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-28
Empresa: CAMPESINO QUIÑONES LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Campesino Quiñones Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27493 , F 188, S 8, H M 495389, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28
Empresa: CAMPESINO QUIÑONES LOGISTICA SL
Socio Único
- Campesino Quiñones Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27493 , F 188, S 8, H M 495389, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28
Información de CAMPESINO QUIÑONES ANGEL
Mostramos los datos de CAMPESINO QUIÑONES ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPESINO QUIÑONES ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos