CAMPASOL FIGUERAS RICARDO
Informe ejecutivo de CAMPASOL FIGUERAS RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMPASOL FIGUERAS RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRENSOLAND SA | Administrador Unico | 03/07/2024 | |
PRENSOLAND SA | Apoderado Solidario | 25/06/2013 |
VINCULACIONES DE CAMPASOL FIGUERAS RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPASOL FIGUERAS RICARDO
Empresa: PRENSOLAND SA
Administrador Unico
- Campasol Figueras Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 81875, I/A 58 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: PRENSOLAND SA
Administrador Unico
- Campasol Figueras Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 81875, I/A 58 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-08
Empresa: PRENSOLAND SA
Administrador Unico
- Campasol Figueras Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46062 , F 121, S 8, H B 81875, I/A 53 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Empresa: PRENSOLAND SA
Administrador Unico
- Campasol Figueras Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46062 , F 121, S 8, H B 81875, I/A 53 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-08
Empresa: PRENSOLAND SA
Administrador Unico
- Campasol Figueras Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25904 , F 10, S 8, H B 81875, I/A 46 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-08
Empresa: PRENSOLAND SA
Apoderado Solidario
- Campasol Figueras Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25904 , F 9, S 8, H B 81875, I/A 44 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
Empresa: PRENSOLAND SA
Apoderado
- Campasol Figueras Ricardo
- Izquierdo Munuera Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25904 , F 9, S 8, H B 81875, I/A 43 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
Empresa: PRENSOLAND SA
Apoderado
- Campasol Figueras Ricardo
- Izquierdo Munuera Adria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25904 , F 8, S 8, H B 81875, I/A 42 (20/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-08
Información de CAMPASOL FIGUERAS RICARDO
Mostramos los datos de CAMPASOL FIGUERAS RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPASOL FIGUERAS RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos