CAMPAS VELASCO JORDI
Informe ejecutivo de CAMPAS VELASCO JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMPAS VELASCO JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIZKAR BASERRIA SL | Administrador Solidario | 24/07/2024 |
VINCULACIONES DE CAMPAS VELASCO JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPAS VELASCO JORDI
Empresa: BIZKAR BASERRIA SL
Administrador Solidario
- Campas Velasco Jordi
- Molpeceres Requejo Noemi Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 47191, I/A 1 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-20
Consejero
- Campas Velasco Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6052 , F 119, S 8, H BI 70809, I/A 15 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5735 , F 182, S 8, H BI 70809, I/A 1 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-48
Empresa: SURF AIR SL
Liquidador
- Campas Velasco Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4595 , F 96, S 8, H BI 43460, I/A 2 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-48
Empresa: SURF AIR SL
Administrador Unico
- Campas Velasco Jordi
Liquidador
- Campas Velasco Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4595 , F 96, S 8, H BI 43460, I/A 2 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-61-48
Información de CAMPAS VELASCO JORDI
Mostramos los datos de CAMPAS VELASCO JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPAS VELASCO JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos