CAMPA RAMOS MARINA
Informe ejecutivo de CAMPA RAMOS MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMPA RAMOS MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUIZA DISTRIBUCION SL | Administrador Solidario | 23/12/2011 |
VINCULACIONES DE CAMPA RAMOS MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPA RAMOS MARINA
Empresa: TUIZA DISTRIBUCION SL
Administrador Solidario
- Campa Ramos Marina
- Menendez Vazquez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3880 , F 133, S 8, H AS 42060, I/A 3 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-33
Empresa: TUIZA DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Campa Ramos Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3880 , F 133, S 8, H AS 42060, I/A 3 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-33
Empresa: TUIZA DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Campa Ramos Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3880 , F 132, S 8, H AS 42060, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-33
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES MENCA SL
Administrador Unico
- Campa Ramos Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3879 , F 65, S 8, H AS 42101, I/A 2 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-76-33
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES MENCA SL
Administrador Unico
- Campa Ramos Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3879 , F 57, S 8, H AS 42101, I/A 1 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-33
Información de CAMPA RAMOS MARINA
Mostramos los datos de CAMPA RAMOS MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPA RAMOS MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos