CAMPA GUILLEM ANGELS
Informe ejecutivo de CAMPA GUILLEM ANGELS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMPA GUILLEM ANGELS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESPERTAR ESENCIAL SL | Apoderado Solidario | 25/03/2024 | |
DESPERTAR ESENCIAL SL | Apoderado Solidario | 27/12/2021 |
VINCULACIONES DE CAMPA GUILLEM ANGELS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPA GUILLEM ANGELS
Empresa: DESPERTAR ESENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Campa Guillem Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48075 , F 86, S 8, H B 571533, I/A 6 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-08
Empresa: DESPERTAR ESENCIAL SL
Administrador Unico
- Campa Guillem Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48075 , F 86, S 8, H B 571533, I/A 5 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
Empresa: DESPERTAR ESENCIAL SL
Administrador Unico
- Campa Guillem Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48075 , F 85, S 8, H B 571533, I/A 3 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-08
Empresa: DESPERTAR ESENCIAL SL
Apoderado Solidario
- Campa Guillem Angels
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48075 , F 84, S 8, H B 571533, I/A 2 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Información de CAMPA GUILLEM ANGELS
Mostramos los datos de CAMPA GUILLEM ANGELS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPA GUILLEM ANGELS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos