CAMP VIÑOLAS MARTA
Informe ejecutivo de CAMP VIÑOLAS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMP VIÑOLAS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOBAM EUROPA SERVICES SL | Apoderado Solidario | 23/07/2021 | |
ACCIONS MC SL | Secretario | 30/01/2020 | |
ACCIONS MC SL | Consejero | 30/01/2020 | |
ACCIONS MC SL | Consejero Delegado | 30/01/2020 | |
LOCTER GRUP SL | Administrador Mancomunado | 18/02/2014 | |
MARKET LINKS VALLES SL | Administrador Solidario | 28/02/2011 | |
IMREPOL SL | Apoderado | 15/02/2011 | |
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL | Apoderado | 15/02/2011 |
VINCULACIONES DE CAMP VIÑOLAS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMP VIÑOLAS MARTA
Empresa: ECOBAM EUROPA SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Camp Viñolas Marta
- Martinez Bosch Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44025 , F 168, S 8, H B 444889, I/A 4 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-08
Empresa: ACCIONS MC SL
Consejero Delegado
- Camp Viñolas Marta
- Muñoz Masjuan Jordi
Consejero
- Camp Viñolas Marta
- Muñoz Camp Alba
- Muñoz Camp Helena
- Muñoz Masjuan Jordi
Presidente
Secretario
- Camp Viñolas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45635 , F 46, S 8, H B 447635, I/A 6 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Empresa: ACCIONS MC SL
Administrador Solidario
- Camp Viñolas Marta
- Muñoz Masjuan Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45635 , F 46, S 8, H B 447635, I/A 6 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-08
Empresa: CONSTRUCCIONES ORUMAR 3 SL
Administrador Unico
- Camp Viñolas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33974 , F 147, S 8, H B 237483, I/A 7 N (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-229-08
Empresa: CONSTRUCCIONES ORUMAR 3 SL
Liquidador
- Camp Viñolas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33974 , F 147, S 8, H B 237483, I/A 8 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-08
Empresa: CONSTRUCCIONES ORUMAR 3 SL
Liquidador
- Camp Viñolas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33974 , F 147, S 8, H B 237483, I/A 8 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-08
Empresa: LOCTER GRUP SL
Administrador Mancomunado
- Camp Viñolas Marta
- Garcia Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44175 , F 55, S 8, H B 448682, I/A 1 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Empresa: ACCIONS MC SL
Administrador Solidario
- Camp Viñolas Marta
- Muñoz Masjuan Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44133 , F 21, S 8, H B 447635, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-08
Empresa: MARKET LINKS VALLES SL
Administrador Solidario
- Camp Viñolas Marta
- Muñoz Masjuan Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42395 , F 31, S 8, H B 406623, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-49-08
Empresa: ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA SL
Apoderado
- Camp Viñolas Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22732 , F 130, S 8, H B 41675, I/A 11 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-08
VER MAS ACTOS
Información de CAMP VIÑOLAS MARTA
Mostramos los datos de CAMP VIÑOLAS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMP VIÑOLAS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos