CAMINO BARBERO RAFAEL
Informe ejecutivo de CAMINO BARBERO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CAMINO BARBERO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL BARBERO SL | Socio Unico | 29/03/2011 | |
HOTEL BARBERO SL | Administrador Unico | 29/03/2011 | |
NABARJEREZ SL | Socio Unico | 21/12/2009 | |
NABARJEREZ SL | Administrador Unico | 21/12/2009 | |
HOSTELCABAR SL | Socio Unico | 18/12/2009 | |
HOSTELCABAR SL | Administrador Unico | 18/12/2009 |
VINCULACIONES DE CAMINO BARBERO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMINO BARBERO RAFAEL
Empresa: MONTE ESTEPONA SL
Administrador Unico
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4867, L 3775, F 212, S 8, H MA108755, I/A 2 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-221-29
Empresa: JARDIN ALOHA SL
Administrador Unico
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 39, S 8, H CA 41608, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-11
Empresa: HOTEL CAMINO SL
Administrador Unico
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 32, S 8, H CA 41915, I/A 2 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-11
Empresa: TION HOTELES SL
Administrador Unico
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 28, S 8, H CA 41605, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-11
Empresa: HOTEL CAMINO SL
Administrador Unico
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 30, S 8, H CA 41915, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-11
Empresa: HOTEL CAMINO SL
Socio Único
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 30, S 8, H CA 41915, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-11
Empresa: MONTE ESTEPONA SL
Administrador Unico
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4867, L 3775, F 212, S 8, H MA108755, I/A 1 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Empresa: MONTE ESTEPONA SL
Socio Único
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4867, L 3775, F 212, S 8, H MA108755, I/A 1 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Empresa: HOTEL BARBERO SL
Administrador Unico
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 41, S 8, H CA 41609, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-11
Empresa: HOTEL BARBERO SL
Socio Único
- Camino Barbero Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 41, S 8, H CA 41609, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-11
VER MAS ACTOS
Información de CAMINO BARBERO RAFAEL
Mostramos los datos de CAMINO BARBERO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMINO BARBERO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos