CAMIÑA VAZQUEZ SEVERINO
Informe ejecutivo de CAMIÑA VAZQUEZ SEVERINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMIÑA VAZQUEZ SEVERINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCA FOOD SL | Administrador Unico | 08/09/2022 | |
RESTORACA BAR SL | Administrador Unico | 13/12/2019 | |
REFORVAZSER SL | Socio Unico | 22/02/2018 | |
REFORVAZSER SL | Administrador Unico | 22/02/2018 | |
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAMIÑA SL | Administrador Unico | 15/05/2012 | |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JACA SL | Socio Unico | 26/03/2010 | |
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JACA SL | Administrador Unico | 26/03/2010 |
VINCULACIONES DE CAMIÑA VAZQUEZ SEVERINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMIÑA VAZQUEZ SEVERINO
Empresa: ARCA FOOD SL
Administrador Unico
- Camiña Vazquez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 84, S 8, H HU 14802, I/A 2 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-22
Empresa: ARCA FOOD SL
Administrador Solidario
- Camiña Vazquez Severino
- Restrepo Rodriguez Brenda-nadine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 84, S 8, H HU 14802, I/A 2 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-22
Empresa: ARCA FOOD SL
Administrador Solidario
- Camiña Vazquez Severino
- Restrepo Rodriguez Brenda-nadine
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 694 , F 83, S 8, H HU 14802, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-22
Empresa: RESTORACA BAR SL
Administrador Unico
- Camiña Vazquez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 675 , F 109, S 8, H HU 14055, I/A 1 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-22
Empresa: REFORVAZSER SL
Administrador Unico
- Camiña Vazquez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 129, S 8, H HU 13314, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-22
Empresa: REFORVAZSER SL
Socio Único
- Camiña Vazquez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 653 , F 129, S 8, H HU 13314, I/A 1 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-22
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CAMIÑA SL
Administrador Unico
- Camiña Vazquez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 48, S 8, H HU 10764, I/A 2 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-22
Empresa: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JACA SL
Administrador Unico
- Camiña Vazquez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 175, S 8, H HU 10431, I/A 1 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-22
Empresa: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JACA SL
Socio Único
- Camiña Vazquez Severino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 175, S 8, H HU 10431, I/A 1 (26/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-22
Información de CAMIÑA VAZQUEZ SEVERINO
Mostramos los datos de CAMIÑA VAZQUEZ SEVERINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMIÑA VAZQUEZ SEVERINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos