CAMI MARTINEZ MARIA ROSA
Informe ejecutivo de CAMI MARTINEZ MARIA ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMI MARTINEZ MARIA ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARTCONS DESIGN SL | Liquidador | 09/05/2019 |
VINCULACIONES DE CAMI MARTINEZ MARIA ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMI MARTINEZ MARIA ROSA
Empresa: GARTCONS DESIGN SL
Liquidador
- Cami Martinez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 148, S 8, H L 26471, I/A 4 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-25
Empresa: GARTCONS DESIGN SL
Administrador Unico
- Cami Martinez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 148, S 8, H L 26471, I/A 4 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-25
Empresa: GARTCONS DESIGN SL
Administrador Unico
- Cami Martinez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 148, S 8, H L 26471, I/A 2 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-25
Empresa: ART HABITATGE YASO SL
Apoderado
- Cami Martinez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 4, S 8, H L 20011, I/A 3 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-25
Empresa: TRIART CONST SL
Apoderado
- Cami Martinez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 34, S 8, H L 14966, I/A 4 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-25
Información de CAMI MARTINEZ MARIA ROSA
Mostramos los datos de CAMI MARTINEZ MARIA ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMI MARTINEZ MARIA ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos