CAMESELLE MARTINEZ DEBORAH
Informe ejecutivo de CAMESELLE MARTINEZ DEBORAH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMESELLE MARTINEZ DEBORAH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XELDIST CONGELADOS SL | Consejero | 30/01/2012 | 25/05/2016 |
IBERICA DE CONGELADOS SA | Consejero | 18/10/2011 | 25/05/2016 |
GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA | Consejero | 27/06/2014 | 04/04/2016 |
GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA | Consejero | 10/08/2011 | 27/06/2014 |
VINCULACIONES DE CAMESELLE MARTINEZ DEBORAH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMESELLE MARTINEZ DEBORAH
Empresa: HIPERXEL SL
Consejero
- Cameselle Martinez Deborah
- Rodriguez Lemos Sonia
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640, L 1640, F 131, S 8, H PO 6696, I/A 31 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-36
Empresa: IBERICA DE CONGELADOS SA
Consejero
- Cameselle Martinez Deborah
- Rodriguez Lemos Eva Maria
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511, L 2511, F 208, S 8, H PO 5325, I/A 36 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-36
Empresa: GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- BARCIAL INVERSIONES SL
- Cameselle Martinez Deborah
- Martinez Costas Maria Del Carmen
- Ramos Palmero David
- Rodriguez Lemos Eva Maria
- UDRA INVESTMENTS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520, L 2520, F 101, S 8, H PO 26598, I/A 31 (04/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-69-36
Empresa: GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520, L 2520, F 99, S 8, H PO 26598, I/A 26 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-36
Empresa: GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- BARCIAL INVERSIONES SL
- Cameselle Martinez Deborah
- Martinez Costas Maria Del Carmen
- Ramos Palmero David
- Rodriguez Lemos Eva Maria
- Rodriguez Lemos Sonia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520, L 2520, F 99, S 8, H PO 26598, I/A 26 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-36
Empresa: HIPERXEL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cameselle Martinez Deborah
- Ramos Palmero David
- Rodriguez Lemos Sonia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640, L 1640, F 52, S 8, H PO 6696, I/A 24 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-36
Empresa: IBERICA DE CONGELADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cameselle Martinez Deborah
- Ramos Palmero David
- Rodriguez Lemos Eva Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2511, L 2511, F 204, S 8, H PO 5325, I/A 29 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-36
Empresa: GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- BARCIAL INVERSIONES SL
- Cameselle Martinez Deborah
- Martinez Costas Maria Del Carmen
- Ramos Palmero David
- Rodriguez Lemos Eva Maria
- Rodriguez Lemos Sonia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520, L 2520, F 96, S 8, H PO 26598, I/A 22 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-36
Empresa: GRUPO IBERICA DE CONGELADOS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2520, L 2520, F 96, S 8, H PO 26598, I/A 22 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-36
Información de CAMESELLE MARTINEZ DEBORAH
Mostramos los datos de CAMESELLE MARTINEZ DEBORAH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMESELLE MARTINEZ DEBORAH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos