CAMEO GILABERT CARLOS
Informe ejecutivo de CAMEO GILABERT CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMEO GILABERT CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WAYSTONE PARTNERS SL | Administrador Unico | 08/05/2020 |
VINCULACIONES DE CAMEO GILABERT CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMEO GILABERT CARLOS
Empresa: REAL ESTATE NFT CLUB SL
Administrador Solidario
- Cameo Gilabert Carlos
- Ripoll Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45161 , F 13, S 8, H M 794682, I/A 2 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: REAL ESTATE NFT CLUB SL
Administrador Solidario
- Cameo Gilabert Carlos
- Ripoll Lopez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45161 , F 10, S 8, H M 794682, I/A 1 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: NETSPOT OTN SL
Consejero Delegado
Consejero
- BEGONIA 365 SL
- Cameo Gilabert Carlos
- LANDFALL INVESTMENTS SL
- Navarro De Andres Alvaro
- Ripoll Lopez Carlos
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34758 , F 65, S 8, H M 625189, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: WAYSTONE PARTNERS SL
Administrador Unico
- Cameo Gilabert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40430 , F 118, S 8, H M 718049, I/A 1 (08/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-93-28
Empresa: NETSPOT OTN SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cameo Gilabert Carlos
- Navarro De Andres Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34758 , F 64, S 8, H M 625189, I/A 4 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Información de CAMEO GILABERT CARLOS
Mostramos los datos de CAMEO GILABERT CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMEO GILABERT CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos