CAMEJO MEDINA RITA EMMA
Informe ejecutivo de CAMEJO MEDINA RITA EMMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMEJO MEDINA RITA EMMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORUMBA TOURISM SL | Apoderado | 20/09/2022 | |
EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SA | Apoderado Solidario | 16/01/2017 |
VINCULACIONES DE CAMEJO MEDINA RITA EMMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMEJO MEDINA RITA EMMA
Empresa: CORUMBA TOURISM SL
Apoderado
- Camejo Medina Rita Emma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42763 , F 7, S 8, H M 546818, I/A 69 (20/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-185-28
Empresa: EULEN CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SA
Apoderado Solidario
- Anchia Muñozguren Juan Carlos
- Antolin Escorial Pilar
- Camejo Medina Rita Emma
- Del Olmo Tejerina Julio Alberto
- Garcia Lezana Luis
- Giraldez Perez Juan
- Ibañez Ferriol Lorena
- Laguna Martinez Fernando
- Mansilla Rosello Jaime
- Martinez Sanchez Salvador
- Nadal Engo Carmina
- Nuñez Feijoo Micaela
- Perez Garijo Rafael
- Suarez Diez Bartolome
- Valderrey De La Huerga Jose Felix
- Yañez Sebastian Mabel-monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33097 , F 78, S 8, H M 362798, I/A 88 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-28
Empresa: EULEN INTEGRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camejo Medina Rita Emma
- Fernandez Alvarez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25239 , F 76, S 8, H M 330247, I/A 77 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-28
Información de CAMEJO MEDINA RITA EMMA
Mostramos los datos de CAMEJO MEDINA RITA EMMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMEJO MEDINA RITA EMMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos