CAMBRONERO MURCIA DALMACIO ANTONIO
Informe ejecutivo de CAMBRONERO MURCIA DALMACIO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMBRONERO MURCIA DALMACIO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DALMA 2011 PATRIMONIAL SL | Administrador Solidario | 01/08/2011 |
VINCULACIONES DE CAMBRONERO MURCIA DALMACIO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMBRONERO MURCIA DALMACIO ANTONIO
Liquidador Mancomunado
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Navarro Navarro Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 214, S 8, H A 122626, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-03
Administrador Mancomunado
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Navarro Navarro Ricardo
Liquidador Mancomunado
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Navarro Navarro Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 214, S 8, H A 122626, I/A 3 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-03
Liquidador Solidario
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Muñoz Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 82, S 8, H A 135032, I/A 2 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-03
Administrador Solidario
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Muñoz Garcia Francisco Jose
Liquidador Solidario
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Muñoz Garcia Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 82, S 8, H A 135032, I/A 2 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-03
Administrador Solidario
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Muñoz Garcia Francisco Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 81, S 8, H A 135032, I/A 1 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-103-03
Administrador Mancomunado
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Egea Ruiz Pedro
- Navarro Belda Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 40, S 8, H A 119754, I/A 2 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-03
Empresa: DALMA 2011 PATRIMONIAL SL
Administrador Solidario
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Gimenez Antolin Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3544 , F 13, S 8, H A 126474, I/A 1 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-03
Administrador Mancomunado
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Navarro Navarro Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3474 , F 214, S 8, H A 122626, I/A 2 (07/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-03
Administrador Mancomunado
- Cambronero Murcia Dalmacio Antonio
- Egea Ruiz Pedro
- Navarro Belda Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3424 , F 39, S 8, H A 119754, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-03
Información de CAMBRONERO MURCIA DALMACIO ANTONIO
Mostramos los datos de CAMBRONERO MURCIA DALMACIO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMBRONERO MURCIA DALMACIO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos