CAMBRA OFICIAL DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE
Informe ejecutivo de CAMBRA OFICIAL DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMBRA OFICIAL DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRUPACIO PER A LA PROMOCIO DEL PORT DE TARRAGONA AIE | Consejero | 28/12/2023 | |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FITOSANITARIOS SA | Consejero Delegado | 13/07/2022 | |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FITOSANITARIOS SA | Consejero | 13/07/2022 | |
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FITOSANITARIOS SA | Presidente | 13/07/2022 | |
NAUTIC VELL SL | Socio Unico | 02/01/2013 | |
REUS BORSA 2010 AIE | Presidente | 27/07/2010 |
VINCULACIONES DE CAMBRA OFICIAL DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMBRA OFICIAL DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE
Consejero
- Ajuntament De Vila-seca
- Asociacion Provincial De Empresas Estibadoras De T
- Ateia-asociacion Provincial De Transitarios De Tar
- Autoritat Portuaria De Tarragona
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
- Cambra Oficial De Comerc Industria Serveis I Naveg
- Cepta Confederacion Empresarial De La Provincia De
- Estarraco Centro Portuario De Empleo Del Puerto De
- Federacion Empresarial De Autotransporte De La Pro
- FERTILIZANTES TARRAGONA SL
- Pimec-micro Petita I Mitjana Empresa De Catalunya
- TERMINALES QUIMICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 26, S 8, H T 6846, I/A 95 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-43
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Ajuntament De Vila-seca
- Asociacion Provincial De Empresas Estibadoras De T
- Ateia-asociacion Provincial De Transitarios De Tar
- Autoritat Portuaria De Tarragona
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
- Cambra Oficial De Comerc Industria Serveis I Naveg
- Cepta Confederacion Empresarial De La Provincia De
- Col.Legi Oficial D'agents De Duanes I Representant
- Estarraco Centro Portuario De Empleo Del Puerto De
- Federacion Empresarial De Autotransporte De La Pro
- FERTILIZANTES TARRAGONA SL
- Pimec-micro Petita I Mitjana Empresa De Catalunya
- TERMINALES QUIMICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 26, S 8, H T 6846, I/A 95 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-43
Consejero Delegado
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Consejero
- Ajuntament De Vilamalla
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
- Gemma Coll Arnall
Presidente
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 48, S 8, H GI 15003, I/A 35 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-17
Consejero Delegado
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Consejero
- Ajuntament De Vilamalla
- Associacio D'empreses De Transports I Serveis Del
- CAIXABANK SA
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Presidente
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 48, S 8, H GI 15003, I/A 35 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-17
Consejero
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 133, S 8, H T 6846, I/A 82 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-43
Consejero Delegado
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Consejero
- Ajuntament De Vilamalla
- Associacio D'empreses De Transports I Serveis Del
- CAIXABANK SA
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Presidente
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 47, S 8, H GI 15003, I/A 34 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-17
Consejero Delegado
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Consejero
- Ajuntament De Vilamalla
- Associacio D'empreses De Transports I Serveis Del
- CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Presidente
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 788 , F 47, S 8, H GI 15003, I/A 34 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-17
Empresa: REUS GESTIO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 108, S 8, H T 45835, I/A 1 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-43
Empresa: REUS GESTIO EMPRESARIAL SL
Socio Único
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2765 , F 108, S 8, H T 45835, I/A 1 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-43
Empresa: TECNOPARC REUS SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alegret Marti Alicia
- Bergada Masquef Jordi
- Bravo Martin Josep Lluis
- Bravo Martin Josep Lluis
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
- Cambra Oficial De Comerc Industria I Navegacio De
- Confederacio Empresarial De La Provincia De Tarrag
- Confederacio Empresarial De La Provincia De Tarrag
- Cunillera Zarate Angel
- Cunillera Zarate Angel
- DREAM REUS SL
- DREAM REUS SL
- Gomis De Barbara Teresa
- Jofre Solanellas Jose
- Morato Claraso Josep
- Morato Claraso Josep
- Pallares Marzal Josep
- Petita I Mitjana Empresa De Catalunya
- Pintaluba Mitja Andreu
- Pintaluba Mitja Andreu
- Pont Soriano Antonio
- REUS CIUTAT DE NEGOCIS SL
- REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC SA
- REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC SA
- Reus Empresarial
- Rull Salvado Jordi
- Rull Salvado Jordi
- Teixido Pont Ferran
- Teixido Pont Ferran
- Trilla Pech Antoni
- Universitat Rovira I Virgili
- Universitat Rovira I Virgili
- Urgelles Homdedeu Ramon
- Urgelles Homdedeu Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2531 , F 168, S 8, H T 30912, I/A 10 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-43
VER MAS ACTOS
Información de CAMBRA OFICIAL DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE
Mostramos los datos de CAMBRA OFICIAL DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMBRA OFICIAL DE COMERC INDUSTRIA I NAVEGACIO DE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos