CAMBRA DUASO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CAMBRA DUASO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMBRA DUASO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REUS ALCOVER CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA | Apoderado Solidario | 16/12/2019 | |
EIX DIAGONAL CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2019 |
VINCULACIONES DE CAMBRA DUASO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMBRA DUASO MIGUEL ANGEL
Apoderado Solidario
- Cambra Duaso Miguel Angel
- Del Alamo Alamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40682 , F 169, S 8, H B 318415, I/A 31 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-245-08
Apoderado
- Cambra Duaso Miguel Angel
- Cambra Duaso Miguel Angel
- Del Alamo Alamo Juan Carlos
- Del Alamo Alamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46941 , F 103, S 8, H B 380524, I/A 36 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cambra Duaso Miguel Angel
- Del Alamo Alamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43007 , F 120, S 8, H B 380524, I/A 35 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-08
Apoderado
- Cambra Duaso Miguel Angel
- Del Alamo Alamo Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43007 , F 115, S 8, H B 380524, I/A 22 (05/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-132-08
Apoderado
- Cambra Duaso Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43007 , F 112, S 8, H B 380524, I/A 20 (16/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-164-08
Información de CAMBRA DUASO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CAMBRA DUASO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMBRA DUASO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos