CAMARGO LOMINCHAR MANUEL
Informe ejecutivo de CAMARGO LOMINCHAR MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMARGO LOMINCHAR MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIO Y DISTRIBUCION GADITANA SL | Consejero | 10/12/2015 |
VINCULACIONES DE CAMARGO LOMINCHAR MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARGO LOMINCHAR MANUEL
Empresa: BOIZUCOM SL
Administrador Unico
- Camargo Lominchar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 6, S 8, H SE103152, I/A 6 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-41
Empresa: BOIZUCOM SL
Socio Único
- Camargo Lominchar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 5, S 8, H SE103152, I/A 4 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-41
Empresa: COMERCIO Y DISTRIBUCION GADITANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Camargo Lominchar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1087 , F 197, S 8, H CA 11943, I/A 5 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-11
Empresa: BOIZUCOM SL
Administrador Unico
- Camargo Lominchar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 1, S 8, H SE103152, I/A 1 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-41
Empresa: BOIZUCOM SL
Socio Único
- Camargo Lominchar Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940 , F 1, S 8, H SE103152, I/A 1 (18/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-41
Información de CAMARGO LOMINCHAR MANUEL
Mostramos los datos de CAMARGO LOMINCHAR MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARGO LOMINCHAR MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos