CAMARASA JUAN MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de CAMARASA JUAN MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMARASA JUAN MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BORGONESSE MURCIA SL | Administrador Solidario | 29/12/2016 | |
BKAGENTE GRAN VIA SL | Apoderado | 10/12/2013 | |
BKAGENTE GRAN VIA SL | Apoderado Solidario | 19/11/2013 |
VINCULACIONES DE CAMARASA JUAN MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARASA JUAN MARIA DEL MAR
Empresa: AUGE ALICANTE ASESORES SL
Administrador Unico
- Camarasa Juan Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 33, S 8, H A 126264, I/A 6 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-03
Empresa: AUGE ALICANTE ASESORES SL
Administrador Unico
- Camarasa Juan Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 32, S 8, H A 126264, I/A 5 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-03
Empresa: AUGE ALICANTE ASESORES SL
Administrador Solidario
- Camarasa Juan Maria Del Mar
- Hernandez Sanchez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 32, S 8, H A 126264, I/A 5 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-03
Empresa: BORGONESSE MURCIA SL
Administrador Solidario
- Camarasa Juan Maria Del Mar
- Hernandez Sanchez Jose Ramon
- Sanchez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998 , F 106, S 8, H A 153010, I/A 1 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Empresa: BKAGENTE GRAN VIA SL
Apoderado
- Camarasa Juan Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729 , F 66, S 8, H A 137269, I/A 3 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-03
Empresa: BKAGENTE GRAN VIA SL
Apoderado Solidario
- Camarasa Juan Maria Del Mar
- Sanchez Martin Jose Luis
- Torregrosa Urrea Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729 , F 66, S 8, H A 137269, I/A 2 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-03
Empresa: AUGE ALICANTE ASESORES SL
Administrador Solidario
- Camarasa Juan Maria Del Mar
- Hernandez Sanchez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 32, S 8, H A 126264, I/A 4 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-03
Empresa: AUGE ALICANTE ASESORES SL
Apoderado Solidario
- Camarasa Juan Maria Del Mar
- Navarro Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 32, S 8, H A 126264, I/A 3 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-03
Empresa: AUGE ALICANTE ASESORES SL
Apoderado Solidario
- Camarasa Juan Maria Del Mar
- Navarro Martinez Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3540 , F 32, S 8, H A 126264, I/A 2 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-142-03
Información de CAMARASA JUAN MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de CAMARASA JUAN MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARASA JUAN MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos