CAMARASA ARGERICH ENRIC
Informe ejecutivo de CAMARASA ARGERICH ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMARASA ARGERICH ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUBIO Y CAMARASA SA | Administrador Solidario | 04/08/2011 |
VINCULACIONES DE CAMARASA ARGERICH ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARASA ARGERICH ENRIC
Empresa: FERMEFIN ASSESSORS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Camarasa Argerich Enric
Consejero
- Camarasa Argerich Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 73, S 8, H L 27490, I/A 2 (23/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-208-25
Empresa: FERMEFIN ASSESSORS SL
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
- Camarasa Argerich Enric
- Pinos Pedra Jordi
- Pique Gine Jordi
Consejero
- Camarasa Argerich Enric
- Pinos Pedra Jordi
- Pique Gine Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1370 , F 67, S 8, H L 27490, I/A 1 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-25
Empresa: RUBIO Y CAMARASA SA
Administrador Solidario
- Camarasa Argerich Enric
- Rubio Pla Robert Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 146, S 8, H L 3128, I/A 11 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-25
Empresa: RUBIO Y CAMARASA SA
Administrador Solidario
- Camarasa Argerich Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 146, S 8, H L 3128, I/A 10 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-25
Información de CAMARASA ARGERICH ENRIC
Mostramos los datos de CAMARASA ARGERICH ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARASA ARGERICH ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos