CAMARA FERNANDEZ JOSE RAMON
Informe ejecutivo de CAMARA FERNANDEZ JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMARA FERNANDEZ JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONES FERNANDEZ OLMO SL | Socio Unico | 05/11/2013 | |
DISTRIBUCIONES FERNANDEZ OLMO SL | Administrador Unico | 05/11/2013 | |
SUMINISTROS E INSTALACIONES CAMARA SL | Administrador Unico | 20/08/2013 | |
INDUSTRIAS CAMARA CALEFACCION Y CLIMATIZACION SL | Socio Unico | 13/02/2013 | |
INDUSTRIAS CAMARA CALEFACCION Y CLIMATIZACION SL | Administrador Unico | 30/03/2009 |
VINCULACIONES DE CAMARA FERNANDEZ JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARA FERNANDEZ JOSE RAMON
Empresa: DISTRIBUCIONES FERNANDEZ OLMO SL
Administrador Unico
- Camara Fernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 144, S 8, H CR 9061, I/A 4 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-13
Empresa: DISTRIBUCIONES FERNANDEZ OLMO SL
Socio Único
- Camara Fernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 239 , F 144, S 8, H CR 9061, I/A 4 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-13
Administrador Unico
- Camara Fernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 55, S 8, H CR 2700, I/A 2 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-13
Socio Único
- Camara Fernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 53, S 8, H CR 4256, I/A 6 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-13
Administrador Unico
- Camara Fernandez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 128 , F 53, S 8, H CR 4256, I/A 4 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-13
Información de CAMARA FERNANDEZ JOSE RAMON
Mostramos los datos de CAMARA FERNANDEZ JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARA FERNANDEZ JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos