CAMARA ESCLAPEZ PASCUAL ANGEL
Informe ejecutivo de CAMARA ESCLAPEZ PASCUAL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE CAMARA ESCLAPEZ PASCUAL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECTOR SALINAS SL | Administrador Mancomunado | 25/09/2009 |
VINCULACIONES DE CAMARA ESCLAPEZ PASCUAL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARA ESCLAPEZ PASCUAL ANGEL
Empresa: ACUDI 2009 SL
Administrador Unico
- Camara Esclapez Pascual Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 107, S 8, H A 97107, I/A 5 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-03
Empresa: ACUDI 2009 SL
Administrador Unico
- Camara Esclapez Pascual Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 107, S 8, H A 97107, I/A 4 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-03
Empresa: ACUDI 2009 SL
Administrador Solidario
- Camara Esclapez Pascual Angel
- Hernandez Cantos Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 107, S 8, H A 97107, I/A 4 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-03
Empresa: HABITAT VALPARAISO SL
Administrador Mancomunado
- Camara Esclapez Pascual Angel
- Sanchiz Lopez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2236 , F 224, S 8, H A 53844, I/A 3 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-03
Empresa: RESIDENCIAL FARO 2000 SL
Administrador Unico
- Camara Esclapez Pascual Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 202, S 8, H A 60433, I/A 4 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-03
Empresa: HABITAT TRAVALON SL
Administrador Mancomunado
- Camara Esclapez Pascual Angel
- OBRAS Y PROMOCIONES DESAMPARADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 136, S 8, H A 52754, I/A 3 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-03
Empresa: P. CAMARA SL
Administrador Unico
- Camara Esclapez Pascual Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 205, S 8, H A 38184, I/A 5 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-03
Empresa: HABITAT PROMO-JOVEN SL
Administrador Unico
- Camara Esclapez Pascual Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525 , F 132, S 8, H A 69585, I/A 6 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-03
Administrador Unico
- Camara Esclapez Pascual Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2633 , F 211, S 8, H A 75695, I/A 3 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-03
Empresa: INVERSIONES BARAMA SL
Administrador Unico
- Camara Esclapez Pascual Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2608 , F 188, S 8, H A 74216, I/A 5 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-03
VER MAS ACTOS
Información de CAMARA ESCLAPEZ PASCUAL ANGEL
Mostramos los datos de CAMARA ESCLAPEZ PASCUAL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARA ESCLAPEZ PASCUAL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos