CAMARA DIABY
Informe ejecutivo de CAMARA DIABY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMARA DIABY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA | Apoderado | 11/08/2017 | |
MONTY GLOBAL PAYMENTS SA | Apoderado | 11/03/2009 | 03/03/2010 |
CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA | Apoderado | 28/08/2009 | 18/11/2009 |
VINCULACIONES DE CAMARA DIABY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARA DIABY
Empresa: MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Amalal Ahmed
- ANTUR SL
- Camara Diaby
- Castro Ordoñez Johanna Del Rocio
- Ciota Letitia
- CREDIT SERVICES SA
- Gomez Barros Juan
- Gonzalez Maria Angela
- HERMANAS JIMENEZ DE MUÑANA SL
- Miloud Zeroual
- Morocho Pesantes Luz Alcira
- Novas Perez Erik
- Orta Garcia Fernando Jose
- Pazcel Oscar Ruben
- Petrunyak Natalia
- Thiam Souleymane
- Viedma Baez Tomasa De Licied
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31524 , F 158, S 8, H M 379099, I/A 395 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-28
Empresa: MONTY GLOBAL PAYMENTS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Admed Iftikhar
- Aspiazu Campuzano Darlin Ivan
- Boufeljat Boufeljat Abderrahmane
- Burbajo Burbano Arlin Esther
- Camara Diaby
- Cherkaoui Abdelkbir
- CIBERFONDO LOCUTORIOS SL
- Diop Abdourahmane
- EUROSER AFS SL
- Florez De Ruiz Emiliana Angelica
- Ghazal Larbi
- Ghazal Mohamed
- Guterrez Gutierrez Rosa Maria
- Henao Rivera Humberto
- Jaya Iza Myriam Patricia
- MAKROPHONE SL
- Mamani Felipe Edelfrina
- Montoro Navarrete Jesus
- Narro Miranda Dilsia-piedad
- Oliva Sigha Narcisa
- Peña Montero Siomara
- Perez Soliz Neyla Margoth
- Perugachi Abad Viviana Elizabeth
- Polo Canabal Javier
- RD EUROSERVICIOS SL
- RODAMHUS SERVICIOS INTEGRALES SL
- Taoufik Mohamed
- Tarawally Isatou
- VIAJES LATINOEXPRESS SL
- VIAJES MIL DESTINOS SL
- YOMOBEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26523 , F 21, S 8, H M 349644, I/A 69 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-28
Empresa: CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Camara Diaby
- Torres Udeo Franklin Michael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26497 , F 17, S 8, H M 477472, I/A 11 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Empresa: CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
Apoderado
- Apolo Cordova Dencer Manuel
- Apolo Jimenez Veronica Alexandra
- Camara Diaby
- De Carvalho Renata
- Diallo Oumarou
- INSTALACIONES Y DECORACION MASTER SL
- Mazozi El Ouasini
- Nimaga Jawara Quissima
- Palacios Ramirez Jinsop Vicente
- Pullaguari Morocho Consuelo
- Ramon Gonzalez Karla Germania
- Seye Boubacar
- Vela Acosta Judith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26497 , F 15, S 8, H M 477472, I/A 8 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-178-28
Empresa: MONTY GLOBAL PAYMENTS SA
Apoderado
- Afzal Malik Naeem
- Alfaro De Moreno Zoraida
- Belbachir Mostefa
- Bouchriti El Hassan
- Burciu Adrian Eugen
- Camara Diaby
- Chimbo Zaruma Juan Carlos
- Diop Abdourahmane
- FABCOM MULTISERVICIOS SL
- Ghazal Larbi
- Ghazal Mohamed
- Hinostroza Eduardo Rodolfo Lucas
- Hossain Mukta Faruque
- Koleva Vania Gecheva
- Mechbal Ahmed
- Mohamed Ali Sabrina
- Morales Contreras De Giner Ana Margarita
- Moreta Yauli Blanca Silvana
- Moscuy Vela Cecibel Del Carmen
- MULTISERVICIOS SERFER SL
- Naula Mocha Rosa
- Perez Soliz Neyla Margoth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26523 , F 2, S 8, H M 349644, I/A 57 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-28
Información de CAMARA DIABY
Mostramos los datos de CAMARA DIABY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARA DIABY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos