CAMARA CONTRERAS JONATHAN
Informe ejecutivo de CAMARA CONTRERAS JONATHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMARA CONTRERAS JONATHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJECTES CAMARA SL | Administrador Solidario | 26/09/2018 |
VINCULACIONES DE CAMARA CONTRERAS JONATHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARA CONTRERAS JONATHAN
Empresa: PROJECTES CAMARA SL
Administrador Solidario
- Camara Contreras Jonathan
- Camara Contreras Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46571 , F 40, S 8, H B 524126, I/A 1 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-08
Empresa: BERCAM 2008 SL
Administrador Unico
- Camara Contreras Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40823 , F 126, S 8, H B 376249, I/A 6 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
Empresa: BERCAM 2008 SL
Administrador Unico
- Camara Contreras Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40823 , F 125, S 8, H B 376249, I/A 4 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-08
Empresa: BERCAM 2008 SL
Administrador Unico
- Camara Contreras Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40823 , F 124, S 8, H B 376249, I/A 3 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-08
Información de CAMARA CONTRERAS JONATHAN
Mostramos los datos de CAMARA CONTRERAS JONATHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARA CONTRERAS JONATHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos