CAMARA CAMARA SANTIAGO
Informe ejecutivo de CAMARA CAMARA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMARA CAMARA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUTUAVENIR FINANZAS SA | Presidente | 08/08/2017 | |
MUTUAVENIR FINANZAS SA | Consejero Delegado | 08/08/2017 | |
MUTUAVENIR FINANZAS SA | Consejero | 08/08/2017 | |
SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA | Apoderado | 07/09/2012 |
VINCULACIONES DE CAMARA CAMARA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMARA CAMARA SANTIAGO
Consejero
- Calvo Miranda Ernesto
- Camara Camara Santiago
- Orbaiz Azpillaga Maria Mercedes
Presidente
- Camara Camara Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 9 , H NA 1, I/A 89 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-31
Consejero
- Calvo Miranda Ernesto
- Camara Camara Santiago
- Orbaiz Azpillaga Maria Mercedes
- Reyes Ferrer Ramon Antonio
Presidente
- Camara Camara Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 71, S 9, H NA 1, I/A 83 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-31
Consejero
- Calvo Miranda Ernesto
- Camara Camara Santiago
- Orbaiz Azpillaga Maria Mercedes
- Reyes Ferrer Ramon Antonio
Presidente
- Camara Camara Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 71, S 9, H NA 1, I/A 83 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-31
Consejero
- Calvo Miranda Ernesto
- Camara Camara Santiago
- Orbaiz Azpillaga Maria Mercedes
- Reyes Ferrer Ramon Antonio
Presidente
- Camara Camara Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1, L 1, F 70, S 9, H NA 1, I/A 79 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-31
Consejero
- Calvo Miranda Ernesto
- Camara Camara Santiago
- Orbaiz Azpillaga Maria Mercedes
- Zabala Oyarzun Victoriano
Presidente
- Camara Camara Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1, L 1, F 70, S 9, H NA 1, I/A 79 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-31
Empresa: MUTUAVENIR FINANZAS SA
Consejero Delegado
- Camara Camara Santiago
- Osacar Ibero Pedro
Consejero
- Camara Camara Santiago
- Osacar Ibero Pedro
- Segura Armijo Antonio Javier
Presidente
- Camara Camara Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19 , F 75, S 8, H NA 302, I/A 26 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-31
Empresa: MUTUAVENIR FINANZAS SA
Consejero Delegado
- Camara Camara Santiago
- Osacar Ibero Pedro
- Zabala Oyarzun Victoriano
Consejero
- Camara Camara Santiago
- Osacar Ibero Pedro
- Segura Armijo Antonio Javier
- Zabala Oyarzun Victoriano
Presidente
- Camara Camara Santiago
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19 , F 75, S 8, H NA 302, I/A 26 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-31
Consejero
- Calvo Miranda Ernesto
- Camara Camara Santiago
- Orbaiz Azpillaga Maria Mercedes
- Zabala Oyarzun Victoriano
Presidente
- Camara Camara Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1, L 1, F 64, S 9, H NA 1, I/A 73 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-31
Consejero
- Calvo Miranda Ernesto
- Camara Camara Santiago
- Zabala Oyarzun Victoriano
Presidente
- Camara Camara Santiago
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1, L 1, F 64, S 9, H NA 1, I/A 73 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-31
Empresa: MUTUAVENIR FINANZAS SA
Consejero Delegado
- Camara Camara Santiago
- Osacar Ibero Pedro
- Zabala Oyarzun Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19 , F 74, S 8, H NA 302, I/A 25 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-31
VER MAS ACTOS
Información de CAMARA CAMARA SANTIAGO
Mostramos los datos de CAMARA CAMARA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMARA CAMARA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos