CAMACHO VAZQUEZ MAICA
Informe ejecutivo de CAMACHO VAZQUEZ MAICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE CAMACHO VAZQUEZ MAICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO VAZQUEZ MAICA
Empresa: BIO OILS ENERGY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44475 , F 132, S 8, H M 379403, I/A 55 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: BIO-OILS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 76, S 8, H H 15199, I/A 39 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-21
Empresa: BIO WASTE TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38757 , F 38, S 8, H M 689081, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: BIO WASTE TRADING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38757 , F 38, S 8, H M 689081, I/A 9 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: BIO-OILS HUELVA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1118 , F 68, S 8, H H 15199, I/A 35 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-21
Empresa: BIO WASTE TRADING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38757 , F 34, S 8, H M 689081, I/A 5 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: BIO OILS ENERGY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30126 , F 174, S 8, H M 379403, I/A 48 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Información de CAMACHO VAZQUEZ MAICA
Mostramos los datos de CAMACHO VAZQUEZ MAICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO VAZQUEZ MAICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos