CAMACHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CAMACHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMACHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GELFIN CONSULTOR SL | Administrador Unico | 19/01/2024 | |
GELFIN CONSULTOR SL | Apoderado | 13/09/2021 | |
GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA | Apoderado | 06/05/2021 | |
UNIGES AGRUPACION DE GESTORIAS SL | Apoderado | 27/02/2012 | |
SOMOS CERCANOS SAL | Administrador Unico | 02/04/2009 |
VINCULACIONES DE CAMACHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: GELFIN CONSULTOR SL
Administrador Unico
- Camacho Perez Maria Del Carmen
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 45, S 8, H TF 64013, I/A 3 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-38
Empresa: GELFIN CONSULTOR SL
Apoderado
- Camacho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 40, S 8, H TF 64013, I/A 2 (13/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-38
Empresa: GESTORES ADMINISTRATIVOS REUNIDOS SA
Apoderado
- Barranco Mateo Juan Carlos
- Camacho Perez Maria Del Carmen
- Cazalilla Piñana Belen
- De Oñate Diaz Santiago
- Desoi Roca Laura
- Escalante Galan Jose Ruben
- Garcia Gonzalez Miguel
- Jeronimo Torres Santamaria
- Jimenez Palomar David
- Martin Dominguez Elena Isabel
- Mohedano Basquero Javier
- Rodriguez Castillo Juan Carlos
- Rubias Barrera Maria
- Rufas Gutierrez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40861 , F 33, S 8, H M 29666, I/A 1158 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-28
Empresa: UNIGES AGRUPACION DE GESTORIAS SLP
Apoderado
- Camacho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22770 , F 222, S 8, H M 162978, I/A 134 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Empresa: SOMOS CERCANOS SAL
Administrador Unico
- Camacho Perez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3055 , F 92, S 8, H TF 44626, I/A 4 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-38
Información de CAMACHO PEREZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CAMACHO PEREZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO PEREZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos