CAMACHO PEREZ ANTONIO
Informe ejecutivo de CAMACHO PEREZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAMACHO PEREZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISPRES SL | Socio Unico | 11/04/2018 | |
SISPRES SL | Administrador Unico | 11/04/2018 |
VINCULACIONES DE CAMACHO PEREZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO PEREZ ANTONIO
Empresa: SISPRES SL
Administrador Unico
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 117, S 8, H AS 19067, I/A 11 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-33
Empresa: SISPRES SL
Nuevo Socio Único
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3903 , F 117, S 8, H AS 19067, I/A 10 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-33
Empresa: LEGAL MANAGEMENT ADVISORY SL
Administrador Unico
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29221 , F 119, S 8, H M 526067, I/A 9 (04/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-69-28
Empresa: BRENTA MARKETS SL
Administrador Unico
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 40, S 8, H M 535134, I/A 2 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Empresa: MAKAN DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 48, S 8, H M 535135, I/A 4 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28
Empresa: MAKAN DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 46, S 8, H M 535135, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: MAKAN DEVELOPS SL
Socio Único
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 46, S 8, H M 535135, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: BRENTA MARKETS SL
Administrador Unico
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 38, S 8, H M 535134, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: BRENTA MARKETS SL
Socio Único
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29743 , F 38, S 8, H M 535134, I/A 1 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: LEXDEN DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Camacho Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29221 , F 118, S 8, H M 526067, I/A 6 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Información de CAMACHO PEREZ ANTONIO
Mostramos los datos de CAMACHO PEREZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO PEREZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos