CAMACHO HERRERA MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CAMACHO HERRERA MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMACHO HERRERA MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLEN ENERGIA SOLAR SL | Socio Unico | 13/07/2020 | 10/03/2023 |
SOLEN ENERGIA SOLAR SL | Administrador Unico | 13/07/2020 | 24/08/2021 |
ANDIMEX DIFUSION SL | Administrador Unico | 15/01/2009 |
VINCULACIONES DE CAMACHO HERRERA MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO HERRERA MARIA DEL CARMEN
Empresa: SOLEN ENERGIA SOLAR SL
Administrador Unico
- Camacho Herrera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6885 , F 107, S 8, H SE126207, I/A 2 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-41
Empresa: SOLEN ENERGIA SOLAR SL
Administrador Unico
- Camacho Herrera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6885 , F 105, S 8, H SE126207, I/A 1 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-41
Empresa: SOLEN ENERGIA SOLAR SL
Socio Único
- Camacho Herrera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6885 , F 105, S 8, H SE126207, I/A 1 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-41
Empresa: ANDIMEX DIFUSION SL
Administrador Unico
- Camacho Herrera Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 13, S 8, H SE 66983, I/A 4 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-41
Información de CAMACHO HERRERA MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CAMACHO HERRERA MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO HERRERA MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos