CAMACHO HERNANDO MIRIAM
Informe ejecutivo de CAMACHO HERNANDO MIRIAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAMACHO HERNANDO MIRIAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIDE ESCUELA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COACHING SL | Administrador Unico | 14/04/2011 |
VINCULACIONES DE CAMACHO HERNANDO MIRIAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO HERNANDO MIRIAM
Empresa: ISAF HUELVA SLNE
Liquidador Unico
- Camacho Hernando Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 15, S 9, H H 15474, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-21
Empresa: ISAF HUELVA SLNE
Administrador Unico
- Camacho Hernando Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 817 , F 15, S 9, H H 15474, I/A 3 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-21
Empresa: IDICOACHING SL
Administrador Unico
- Camacho Hernando Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5464 , F 218, S 8, H SE 91925, I/A 2 (03/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-41
Empresa: IDICOACHING SL
Administrador Unico
- Camacho Hernando Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5464 , F 217, S 8, H SE 91925, I/A 1 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-41
Administrador Unico
- Camacho Hernando Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5306 , F 182, S 8, H SE 87929, I/A 2 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-41
Información de CAMACHO HERNANDO MIRIAM
Mostramos los datos de CAMACHO HERNANDO MIRIAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO HERNANDO MIRIAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos