CAMACHO FUMERO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CAMACHO FUMERO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMACHO FUMERO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUMERO SUR SL | Socio Unico | 12/04/2021 | |
FUMERO SUR SL | Administrador Unico | 12/04/2021 | |
NAYTAHY SL | Socio Unico | 13/12/2016 | |
NAYTAHY SL | Administrador Unico | 13/12/2016 | |
CARMENMARY FUMERO SL | Socio Unico | 21/10/2013 | |
CARMENMARY FUMERO SL | Administrador Unico | 21/10/2013 | |
CATISCA M. C. SL | Socio Unico | 13/11/2012 | |
CATISCA M. C. SL | Administrador Unico | 13/11/2012 | |
INCATESOL SL | Socio Unico | 11/03/2011 | |
INCATESOL SL | Administrador Unico | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE CAMACHO FUMERO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO FUMERO MARIA DEL CARMEN
Empresa: FUMERO SUR SL
Socio Único
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 101, S 8, H TF 64971, I/A 3 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Empresa: FUMERO SUR SL
Administrador Unico
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3695 , F 101, S 8, H TF 64971, I/A 2 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-38
Empresa: NAYTAHY SL
Administrador Unico
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 64, S 8, H TF 58173, I/A 1 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-38
Empresa: NAYTAHY SL
Socio Único
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 64, S 8, H TF 58173, I/A 1 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-38
Empresa: CARMENMARY FUMERO SL
Administrador Unico
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 184, S 8, H TF 52650, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Empresa: CARMENMARY FUMERO SL
Socio Único
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3297 , F 184, S 8, H TF 52650, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-38
Empresa: CATISCA M. C. SL
Administrador Unico
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 199, S 8, H TF 50995, I/A 1 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-38
Empresa: CATISCA M. C. SL
Socio Único
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3252 , F 199, S 8, H TF 50995, I/A 1 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-38
Empresa: INCATESOL SL
Administrador Unico
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 37, S 8, H TF 48400, I/A 1 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
Empresa: INCATESOL SL
Socio Único
- Camacho Fumero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 37, S 8, H TF 48400, I/A 1 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-62-38
Información de CAMACHO FUMERO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CAMACHO FUMERO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO FUMERO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos