CAMACHO CARRASCO ENRIQUE ANTONIO
Informe ejecutivo de CAMACHO CARRASCO ENRIQUE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAMACHO CARRASCO ENRIQUE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA VERAGACHA SL | Administrador Unico | 28/12/2022 |
VINCULACIONES DE CAMACHO CARRASCO ENRIQUE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO CARRASCO ENRIQUE ANTONIO
Empresa: LA VERAGACHA SL
Administrador Unico
- Camacho Carrasco Enrique Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44446 , F 126, S 8, H M 783216, I/A 1 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Empresa: ESOURCE IBERICA SL
Administrador Unico
- Camacho Carrasco Enrique Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37817 , F 155, S 8, H M 673614, I/A 2 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: ESOURCE IBERICA SL
Administrador Unico
- Camacho Carrasco Enrique Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37817 , F 151, S 8, H M 673614, I/A 1 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-121-28
Información de CAMACHO CARRASCO ENRIQUE ANTONIO
Mostramos los datos de CAMACHO CARRASCO ENRIQUE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO CARRASCO ENRIQUE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos