CAMACHO ALVAREZ CARLOS JAVIER
Informe ejecutivo de CAMACHO ALVAREZ CARLOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMACHO ALVAREZ CARLOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A. CAMACHO FOODS SL | Administrador Unico | 09/10/2023 | |
ALVARCOLUNGA SL | Administrador Unico | 27/06/2023 | |
AGRICOLA CONSOLACION SL | Administrador Unico | 06/03/2023 | |
CUCANOCHE SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
CUARTEROLA SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
GRUPO ANGEL CAMACHO SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
INFUSIONES SUSARON SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
EOLOARROZ SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
ANGEL CAMACHO ALIMENTACION SL | Administrador Unico | 01/03/2022 | |
HIDEGOMSA SL | Administrador Unico | 10/02/2021 |
VINCULACIONES DE CAMACHO ALVAREZ CARLOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMACHO ALVAREZ CARLOS JAVIER
Empresa: A. CAMACHO FOODS SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7484 , F 110, S 8, H SE141436, I/A 1 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-41
Empresa: ALVARCOLUNGA SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10092 , F 54, S 8, H M 161195, I/A 14 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: AGRICOLA CONSOLACION SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7363 , F 80, S 8, H SE138153, I/A 1 (06/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-41
Empresa: GRUPO ANGEL CAMACHO SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6913 , F 147, S 8, H SE 11206, I/A 68 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-41
Empresa: ANGEL CAMACHO ALIMENTACION SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4524 , F 220, S 8, H SE 8085, I/A 101 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-41
Empresa: CUARTEROLA SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4698 , F 224, S 8, H SE 74317, I/A 19 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-41
Empresa: EOLOARROZ SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6678 , F 12, S 8, H SE 74313, I/A 17 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-41
Empresa: CUCANOCHE SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6105 , F 161, S 8, H SE 74323, I/A 17 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-41
Empresa: INFUSIONES SUSARON SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6464 , F 103, S 8, H SE114699, I/A 10 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-41
Empresa: HIDEGOMSA SL
Administrador Unico
- Camacho Alvarez Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1688 , F 209, S 8, H SE 12315, I/A 9 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Información de CAMACHO ALVAREZ CARLOS JAVIER
Mostramos los datos de CAMACHO ALVAREZ CARLOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMACHO ALVAREZ CARLOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos