CAMA MASSANA JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de CAMA MASSANA JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAMA MASSANA JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALEON SA | Administrador Unico | 25/02/2021 | |
TARCA COSTA BRAVA SL | REPR.143 RRM | 19/03/2019 | |
TARCA COSTA BRAVA SL | Apoderado | 18/03/2010 |
VINCULACIONES DE CAMA MASSANA JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMA MASSANA JOSEP MARIA
Empresa: SALEON SA
Administrador Unico
- Cama Massana Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33593 , F 180, S 8, H B 65847, I/A 40 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-08
Empresa: TARCA COSTA BRAVA SL
Liquidador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Cama Massana Josep Maria
- Tarre Saubi Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34684 , F 78, S 8, H B 254856, I/A 9 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Empresa: TARCA COSTA BRAVA SL
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Cama Massana Josep Maria
- Cama Massana Josep Maria
- Tarre Saubi Andrea
- Tarre Saubi Andrea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34684 , F 78, S 8, H B 254856, I/A 9 (19/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Empresa: SALEON SA
Administrador Unico
- Cama Massana Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33593 , F 178, S 8, H B 65847, I/A 35 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-08
Empresa: TARCA COSTA BRAVA SL
Apoderado
- Cama Massana Josep Maria
- Tarre Masoliver Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34684 , F 76, S 8, H B 254856, I/A 6 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-08
Empresa: TARCA COSTA BRAVA SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Cama Massana Josep Maria
- Tarre Masoliver Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34684 , F 75, S 8, H B 254856, I/A 5 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-08
Información de CAMA MASSANA JOSEP MARIA
Mostramos los datos de CAMA MASSANA JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMA MASSANA JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos