CALZADO BARBA ANGEL
Informe ejecutivo de CALZADO BARBA ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALZADO BARBA ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KAREYMA 2020 SL | Administrador Unico | 27/01/2023 | |
KAREYMA 2020 SL | Apoderado | 30/09/2020 | |
MABELDI SL | Apoderado | 16/06/2016 | |
CONSTRUCCIONES Y OBRAS BECARE SL | Administrador Unico | 05/10/2012 | |
CONSTRUCCIONES Y OBRAS BECARE SL | Socio Unico | 05/10/2012 | |
CONAREVIL SL | Socio Unico | 25/08/2011 | |
CONAREVIL SL | Administrador Unico | 25/08/2011 |
VINCULACIONES DE CALZADO BARBA ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALZADO BARBA ANGEL
Empresa: KAREYMA 2020 SL
Administrador Unico
- Calzado Barba Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5963, L 4870, F 95, S 8, H MA156834, I/A 3 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-29
Empresa: KAREYMA 2020 SL
Apoderado
- Calzado Barba Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5963, L 4870, F 94, S 8, H MA156834, I/A 2 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-29
Empresa: MABELDI SL
Apoderado
- Calzado Barba Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34815 , F 62, S 8, H M 626220, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Empresa: CONSTRUCCIONES Y OBRAS BECARE SL
Nuevo Socio Único
- Calzado Barba Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15415 , F 168, S 8, H M 258825, I/A 4 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Empresa: CONSTRUCCIONES Y OBRAS BECARE SL
Administrador Unico
- Calzado Barba Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15415 , F 168, S 8, H M 258825, I/A 3 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28
Empresa: CONAREVIL SL
Administrador Unico
- Calzado Barba Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 102, S 8, H CR 15411, I/A 8 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-13
Empresa: CONAREVIL SL
Nuevo Socio Único
- Calzado Barba Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 101, S 8, H CR 15411, I/A 7 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-13
Información de CALZADO BARBA ANGEL
Mostramos los datos de CALZADO BARBA ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALZADO BARBA ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos