CALVO VINET FRANCISCO JACOBO
Informe ejecutivo de CALVO VINET FRANCISCO JACOBO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CALVO VINET FRANCISCO JACOBO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO COLVA OBRAS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 04/06/2020 | |
GRUPO COLVA OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 04/06/2020 | |
URSA SPAIN SL | Administrador Unico | 19/11/2015 | |
TECNOLIMP LEVANTE SL | Administrador Unico | 12/11/2014 |
VINCULACIONES DE CALVO VINET FRANCISCO JACOBO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO VINET FRANCISCO JACOBO
Empresa: REHABILITACIONES VOLCA SL
Administrador Unico
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9016, L 6301, F 78, S 8, H V 133294, I/A 6 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-46
Empresa: BESALCRI GROUP VLC SL
Administrador Unico
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9872, L 7154, F 20, S 8, H V 162196, I/A 2 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-46
Empresa: BESALCRI GROUP VLC SL
Nuevo Socio Único
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9872, L 7154, F 20, S 8, H V 162196, I/A 2 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-46
Empresa: ACUASTOP SISTEMAS ANTIHUMEDAD SL
Administrador Unico
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9163, L 6446, F 4, S 8, H V 138197, I/A 6 (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-46
Empresa: JUTOPA INMUEBLES SL
Administrador Mancomunado
- Barragan Manjon Christian
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
- Perez Molina Cristian
- Perez Molina Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10502, L 7783, F 73, S 8, H V 182063, I/A 2 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-46
Empresa: REHABILITACIONES VOLCA SL
Administrador Unico
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9016, L 6301, F 77, S 8, H V 133294, I/A 4 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-46
Empresa: REHABILITACIONES VOLCA SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
- Diaz Egio Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9016, L 6301, F 77, S 8, H V 133294, I/A 4 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-46
Empresa: REHABILITACIONES VOLCA SL
Socio Único
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9016, L 6301, F 77, S 8, H V 133294, I/A 4 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-46
Empresa: ACUASTOP SISTEMAS ANTIHUMEDAD SL
Administrador Unico
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9163, L 6446, F 3, S 8, H V 138197, I/A 4 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-46
Empresa: ACUASTOP SISTEMAS ANTIHUMEDAD SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Vinet Francisco Jacobo
- Diaz Egio Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9163, L 6446, F 3, S 8, H V 138197, I/A 4 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-46
VER MAS ACTOS
Información de CALVO VINET FRANCISCO JACOBO
Mostramos los datos de CALVO VINET FRANCISCO JACOBO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO VINET FRANCISCO JACOBO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos