CALVO SANZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CALVO SANZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALVO SANZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KENKO TO MIZU SL | Administrador Solidario | 28/12/2022 | |
JABOLO SL | Socio Unico | 06/03/2014 | |
JABOLO SL | Administrador Unico | 06/03/2014 |
VINCULACIONES DE CALVO SANZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO SANZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: KENKO TO MIZU SL
Administrador Solidario
- Calvo Sahelices Claudia
- Calvo Sahelices Guillermo
- Calvo Sanz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 218, S 8, H LE 27250, I/A 2 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-24
Empresa: KENKO TO MIZU SL
Administrador Unico
- Calvo Sanz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 218, S 8, H LE 27250, I/A 2 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-3-24
Empresa: KENKO TO MIZU SL
Administrador Unico
- Calvo Sanz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1363 , F 216, S 8, H LE 27250, I/A 1 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-24
Empresa: JABOLO SL
Administrador Unico
- Calvo Sanz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32017 , F 150, S 8, H M 576095, I/A 1 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Empresa: JABOLO SL
Socio Único
- Calvo Sanz Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32017 , F 150, S 8, H M 576095, I/A 1 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-28
Información de CALVO SANZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CALVO SANZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO SANZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos