CALVO SANCHEZ JUAN
Informe ejecutivo de CALVO SANCHEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALVO SANCHEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAINBOND INGENIERIA INFORMATICA SL | Administrador Unico | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE CALVO SANCHEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO SANCHEZ JUAN
Empresa: BRAINBOND INGENIERIA INFORMATICA SL
Administrador Unico
- Calvo Sanchez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614, L 1176, F 27, S 8, H CS 35088, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-12
Empresa: BRAINBOND INGENIERIA INFORMATICA SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Sanchez Juan
- Ferreras Mendez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614, L 1176, F 27, S 8, H CS 35088, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-12
Empresa: BRAINBOND INGENIERIA INFORMATICA SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Sanchez Juan
- Ferreras Mendez Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614, L 1176, F 26, S 8, H CS 35088, I/A 1 (08/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-12
Empresa: CARMOVALTA SL
Administrador Solidario
- Calvo Sanchez Juan
- Garcia Morales Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1423, L 985, F 114, S 8, H CS 28470, I/A 3 (14/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-12
Información de CALVO SANCHEZ JUAN
Mostramos los datos de CALVO SANCHEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO SANCHEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos