CALVO SALAS SILVIA
Informe ejecutivo de CALVO SALAS SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALVO SALAS SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EQUIPOS DE ASCENSO SL | Liquidador Mancomunado | 22/09/2017 | 31/07/2019 |
EQUIPOS DE ASCENSO SL | Administrador Mancomunado | 22/12/2009 | 22/09/2017 |
VINCULACIONES DE CALVO SALAS SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO SALAS SILVIA
Empresa: EQUIPOS DE ASCENSO SL
Liquidador Mancomunado
- Calvo Salas Ismael
- Calvo Salas Javier
- Calvo Salas Jose Vicente
- Calvo Salas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 91, S 8, H V 136639, I/A 3 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-46
Empresa: EQUIPOS DE ASCENSO SL
Liquidador Mancomunado
- Calvo Salas Ismael
- Calvo Salas Javier
- Calvo Salas Jose Vicente
- Calvo Salas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 90, S 8, H V 136639, I/A 2 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-46
Empresa: EQUIPOS DE ASCENSO SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Salas Ismael
- Calvo Salas Javier
- Calvo Salas Jose Vicente
- Calvo Salas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 90, S 8, H V 136639, I/A 2 (22/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-46
Empresa: EQUIPOS DE ASCENSO SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Salas Ismael
- Calvo Salas Javier
- Calvo Salas Jose Vicente
- Calvo Salas Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 89, S 8, H V 136639, I/A 1 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-46
Información de CALVO SALAS SILVIA
Mostramos los datos de CALVO SALAS SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO SALAS SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos