CALVO ROJO ANGEL
Informe ejecutivo de CALVO ROJO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CALVO ROJO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCTORA PEACHE SA | Apoderado Mancomunado | 17/01/2018 | |
CIMMATIK MAQUINARIA Y TECNOLOGIA SL | Administrador Solidario | 02/04/2012 | 22/02/2013 |
BETA FOODS SL | Administrador Solidario | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE CALVO ROJO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO ROJO ANGEL
Empresa: CONSTRUCTORA PEACHE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Botin Martin Barbadillo Carlos
- Calvo Rojo Angel
- Castilla Cobo Antonio
- Garcia Alvaro Carmelo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 721, L 512, F 32, S 8, H BU 2335, I/A 87 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-09
Empresa: BETA FOODS SL
Administrador Solidario
- Calvo Rojo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39514 , F 67, S 8, H B 348592, I/A 4 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-08
Empresa: CIMMATIK MAQUINARIA Y TECNOLOGIA SL
Administrador Solidario
- Calvo Rojo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43108 , F 139, S 8, H B 422124, I/A 2 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08
Empresa: CIMMATIK MAQUINARIA Y TECNOLOGIA SL
Administrador Solidario
- Calvo Rojo Angel
- Ramon Aceitero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43108 , F 136, S 8, H B 422124, I/A 1 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-08
Información de CALVO ROJO ANGEL
Mostramos los datos de CALVO ROJO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO ROJO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos