CALVO NOGUES MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de CALVO NOGUES MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALVO NOGUES MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRUTAS CALVO E HIJOS SL | Apoderado | 05/11/2014 | |
SAKITEL INVERSION SL | Administrador Unico | 04/08/2014 | |
FRUTAS CALVO SL | Administrador Unico | 23/08/2013 | |
ARMERIA LOS MONTEROS SL | Administrador Unico | 21/08/2013 | |
ZITUM FRUIT SL | Administrador Unico | 27/12/2011 | |
FORRAJES CIRIA SL | Administrador Unico | 09/09/2011 | |
ARMERIA LOS MONTEROS SL | Apoderado | 26/04/2011 | |
FRUTAS CALVO SL | Apoderado | 26/04/2011 |
VINCULACIONES DE CALVO NOGUES MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO NOGUES MIGUEL-ANGEL
Empresa: SALTOTORNIL SL
Administrador Unico
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 113, S 8, H HU 11012, I/A 2 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-22
Empresa: FRUTAS CALVO E HIJOS SL
Apoderado
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 165, S 8, H HU 11911, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-22
Empresa: SAKITEL INVERSION SL
Administrador Unico
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 610 , F 144, S 8, H HU 11907, I/A 1 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-22
Empresa: GRATALTRANS SL
Administrador Unico
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588 , F 183, S 8, H HU 10986, I/A 3 (21/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-22
Empresa: FRUTAS CALVO SL
Administrador Unico
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 561 , F 158, S 8, H HU 2639, I/A 11 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-22
Empresa: ARMERIA LOS MONTEROS SL
Administrador Unico
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455, L 282, F 77, S 8, H HU 6011, I/A 6 (21/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-22
Empresa: SALTOTORNIL SL
Administrador Unico
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 112, S 8, H HU 11012, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-22
Empresa: ZITUM FRUIT SL
Administrador Unico
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588 , F 185, S 8, H HU 10987, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-22
Empresa: GRATALTRANS SL
Administrador Unico
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588 , F 181, S 8, H HU 10986, I/A 1 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-22
Empresa: FORRAJES CIRIA SL
Administrador Unico
- Calvo Nogues Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 575 , F 42, S 8, H HU 10489, I/A 2 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-22
VER MAS ACTOS
Información de CALVO NOGUES MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de CALVO NOGUES MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO NOGUES MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos