CALVO MORENO FRANCISCO MANUEL
Informe ejecutivo de CALVO MORENO FRANCISCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALVO MORENO FRANCISCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOGOBANTE 71 SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
RF VIDA BIO XXI SL | Administrador Unico | 14/02/2023 | |
RF VIDA BIO XXI SL | Socio Unico | 14/02/2023 | |
RFFRUITS XXI SL | Administrador Mancomunado | 21/02/2020 |
VINCULACIONES DE CALVO MORENO FRANCISCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO MORENO FRANCISCO MANUEL
Empresa: BIOGOBANTE 71 SL
Apoderado
- Calvo Moreno Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA178139, I/A 3 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-29
Empresa: BIOGOBANTE 71 SL
Administrador Unico
- Calvo Moreno Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA178139, I/A 2 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-29
Empresa: BIOGOBANTE 71 SL
Administrador Unico
- Calvo Moreno Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6427, L 5335, F 63, S 8, H MA178139, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-29
Empresa: RF VIDA BIO XXI SL
Administrador Unico
- Calvo Moreno Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6099, L 5006, F 49, S 8, H MA164191, I/A 2 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-29
Empresa: RF VIDA BIO XXI SL
Administrador Mancomunado
- Buda Razvan Gelu
- Calvo Moreno Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6099, L 5006, F 49, S 8, H MA164191, I/A 2 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-29
Empresa: RF VIDA BIO XXI SL
Socio Único
- Calvo Moreno Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6099, L 5006, F 49, S 8, H MA164191, I/A 2 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-29
Empresa: RF VIDA BIO XXI SL
Administrador Mancomunado
- Buda Razvan Gelu
- Calvo Moreno Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6099, L 5006, F 47, S 8, H MA164191, I/A 1 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-29
Empresa: RFFRUITS XXI SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Moreno Francisco Manuel
- Razvan-gelu Buda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5889, L 4796, F 141, S 8, H MA153210, I/A 2 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-29
Información de CALVO MORENO FRANCISCO MANUEL
Mostramos los datos de CALVO MORENO FRANCISCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO MORENO FRANCISCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos