CALVO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de CALVO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALVO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS MERKABI SL | Socio Unico | 08/05/2015 | |
TRANS MERKABI SL | Administrador Unico | 08/05/2015 | |
BARCHINDIS SL | Socio Unico | 26/02/2015 | |
BARCHINDIS SL | Administrador Unico | 07/09/2010 |
VINCULACIONES DE CALVO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: TRANS MERKABI SL
Administrador Unico
- Calvo Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5543 , F 35, S 8, H BI 66209, I/A 1 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-48
Empresa: TRANS MERKABI SL
Socio Único
- Calvo Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5543 , F 35, S 8, H BI 66209, I/A 1 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-48
Empresa: BARCHINDIS SL
Socio Único
- Calvo Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9228, L 6511, F 36, S 8, H V 140421, I/A 5 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-46
Empresa: BARCHINDIS SA
Administrador Unico
- Calvo Martinez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 62, S 8, H T 28716, I/A 4 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-43
Empresa: BARCHINDIS SA
Consejero Delegado
- Calvo Martinez Miguel Angel
Consejero
- Calvo Martinez Miguel Angel
- Perez Sebastian Jean Claude
- Puerta Canal Marta
Presidente
- Calvo Martinez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 62, S 8, H T 28716, I/A 4 (07/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-43
Empresa: BARCHINDIS SA
Consejero Delegado
- Calvo Martinez Miguel Angel
Consejero
- Calvo Martinez Miguel Angel
- Perez Sebastian Jean Claude
- Puerta Canal Marta
Presidente
- Calvo Martinez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 61, S 8, H T 28716, I/A 3 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-43
Empresa: BARCHINDIS SA
Consejero Delegado
- Calvo Martinez Miguel Angel
Consejero
- Calvo Martinez Miguel Angel
- Perez Sebastien Jean Claude
- Puerta Canal Marta
Presidente
- Calvo Martinez Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1971 , F 61, S 8, H T 28716, I/A 3 (27/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-43
Información de CALVO MARTINEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de CALVO MARTINEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO MARTINEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos