CALVO MARTINEZ FERNANDO
Informe ejecutivo de CALVO MARTINEZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALVO MARTINEZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVIVA VOICE SYSTEMS AND SERVICES SL | Apoderado | 18/05/2024 | |
AVIVA VOICE SYSTEMS AND SERVICES SL | Apoderado | 15/12/2023 |
VINCULACIONES DE CALVO MARTINEZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO MARTINEZ FERNANDO
Empresa: AVIVA VOICE SYSTEMS AND SERVICES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 371599, I/A 11 (18/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-28
Empresa: AVIVA VOICE SYSTEMS AND SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Martinez Fernando
- Moreno Diaz Rubin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20956 , F 64, S 8, H M 371599, I/A 10 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Empresa: AVIVA VOICE SYSTEMS AND SERVICES SL
Apoderado
- Calvo Martinez Fernando
- Duran Barrera Cleydi Vanessa
- Moreno Diaz Rubin Francisco Javier
- Piek Jurriaan Leonard Jan Frederik
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20956 , F 63, S 8, H M 371599, I/A 9 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: AVIVA VOICE SYSTEMS AND SERVICES SL
Apoderado
- Calvo Martinez Fernando
- Moreno Diaz Rubin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20956 , F 62, S 8, H M 371599, I/A 8 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-242-28
Empresa: GROUP AND PLAY MANAGEMENT COMPANY SL
Administrador Mancomunado
- Abehsera Davo Carlos
- Calvo Martinez Fernando
- Moreno Diaz Rubin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371, L 2283, F 182, S 8, H MA 65102, I/A 6 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-29
Empresa: MOBILE INTERACTIVA SL
Consejero Delegado Solidario
- Calvo Martinez Agustin
- Calvo Martinez Fernando
- Moreno Diaz Rubin Francisco Javier
- Perona Esteso Fernando
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15043 , F 207, S 8, H M 250979, I/A 13 (13/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-182-28
Empresa: INVERSIONES DUPLICA SL
Administrador Mancomunado
- Abehsera Davo Carlos
- Calvo Martinez Fernando
- Moreno Diaz Rubin Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3371, L 2283, F 181, S 8, H MA 65102, I/A 4 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-29
Empresa: MOBILE INTERACTIVA SL
Consejero Delegado Solidario
- Calvo Martinez Agustin
- Calvo Martinez Fernando
- Moreno Diaz Rubin Francisco Javier
- Perona Esteso Fernando
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15043 , F 206, S 8, H M 250979, I/A 11 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Empresa: MOBILE INTERACTIVA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Calvo Martinez Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15043 , F 206, S 8, H M 250979, I/A 11 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-28
Información de CALVO MARTINEZ FERNANDO
Mostramos los datos de CALVO MARTINEZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO MARTINEZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos