CALVO LECHOSA EMILIO
Informe ejecutivo de CALVO LECHOSA EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CALVO LECHOSA EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PACKDEMI SL | Administrador Solidario | 20/08/2024 |
VINCULACIONES DE CALVO LECHOSA EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO LECHOSA EMILIO
Empresa: PACKDEMI SL
Administrador Solidario
- Calvo Lechosa Aurora Del Pilar
- Calvo Lechosa Emilio
- Pakdaman Amir
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 830848, I/A 1 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-28
Empresa: FCC CONSTRUCCION SA
Apoderado
- Calvo Lechosa Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43814 , F 155, S 8, H B 94500, I/A 3003 (27/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-65-08
Empresa: FCC MEDIO AMBIENTE SA
Apoderado
- Calvo Lechosa Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31388 , F 193, S 8, H M 60671, I/A 1118 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Empresa: FCC VERSIA SA
Apoderado
- Calvo Lechosa Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18054 , F 156, S 8, H M 45015, I/A 390 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Apoderado
- Calvo Lechosa Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43504 , F 108, S 8, H B 26947, I/A 3594 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
Información de CALVO LECHOSA EMILIO
Mostramos los datos de CALVO LECHOSA EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO LECHOSA EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos