CALVO HEALY RAQUEL
Informe ejecutivo de CALVO HEALY RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CALVO HEALY RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMERITENSE DE AUTOMOVILES SL | Administrador Unico | 07/03/2024 |
VINCULACIONES DE CALVO HEALY RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO HEALY RAQUEL
Empresa: EMERITENSE DE AUTOMOVILES SL
Administrador Unico
- Calvo Healy Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3866 , F 111, S 8, H TF 70429, I/A 3 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-38
Empresa: UNICA DE ALQUILERES SL
Administrador Unico
- Calvo Healy Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3855 , F 135, S 8, H TF 70131, I/A 2 (17/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-38
Empresa: TODO INVERSIONES HEALYCALVORTEGA SL
Administrador Unico
- Calvo Healy Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 22, S 8, H BA 25224, I/A 2 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-06
Empresa: TODO INVERSIONES HEALYCALVORTEGA SL
Administrador Unico
- Calvo Healy Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578 , F 21, S 8, H BA 25224, I/A 1 (25/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-06
Empresa: GESTION UNICA DE ALQUILER 2012 SL
Administrador Unico
- Calvo Healy Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 26, S 8, H BA 24381, I/A 1 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-06
Empresa: GESTION UNICA DE ALQUILER 2012 SL
Socio Único
- Calvo Healy Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 554 , F 26, S 8, H BA 24381, I/A 1 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-06
Empresa: UNICA DE ALQUILERES SL
Administrador Unico
- Calvo Healy Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 545 , F 126, S 8, H BA 24097, I/A 1 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-06
Empresa: GESCALVO SL
Administrador Unico
- Calvo Healy Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 539 , F 41, S 8, H BA 23874, I/A 1 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-06
Información de CALVO HEALY RAQUEL
Mostramos los datos de CALVO HEALY RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO HEALY RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos