CALVO GUTIERREZ JUAN- MANUEL
Informe ejecutivo de CALVO GUTIERREZ JUAN- MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CALVO GUTIERREZ JUAN- MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINCE VEHICULO ELECTRICO SL | Administrador Solidario | 30/07/2021 | |
LINCE VEHICULO ELECTRICO SL | Apoderado | 23/06/2020 |
VINCULACIONES DE CALVO GUTIERREZ JUAN- MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO GUTIERREZ JUAN- MANUEL
Empresa: LINCE VEHICULO ELECTRICO SL
Administrador Solidario
- Calvo Gutierrez Juan- Manuel
- Freire Lopez Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39034 , F 85, S 8, H M 693571, I/A 6 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-28
Empresa: LINCE VEHICULO ELECTRICO SL
Apoderado
- Calvo Gutierrez Juan- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39034 , F 84, S 8, H M 693571, I/A 5 (23/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-124-28
Empresa: ALBA MOBILITY SL
Administrador Unico
- Calvo Gutierrez Juan- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39034 , F 83, S 8, H M 693571, I/A 3 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-36-28
Empresa: ALBA MOBILITY SL
Administrador Unico
- Calvo Gutierrez Juan- Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39034 , F 80, S 8, H M 693571, I/A 1 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-28
Información de CALVO GUTIERREZ JUAN- MANUEL
Mostramos los datos de CALVO GUTIERREZ JUAN- MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO GUTIERREZ JUAN- MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos