CALVO GARCIA RAMON
Informe ejecutivo de CALVO GARCIA RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALVO GARCIA RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPERTOS EN FORMACION QUORUM SL | Administrador Solidario | 15/07/2013 | 10/05/2016 |
ASCENSORES SANCHEZMAR SL | Apoderado | 03/05/2012 | 16/10/2015 |
VINCULACIONES DE CALVO GARCIA RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO GARCIA RAMON
Administrador Solidario
- Aragon Sanchez Francisco
- Calvo Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 28, S 8, H CA 45155, I/A 2 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-11
Administrador Solidario
- Aragon Sanchez Francisco
- Calvo Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2091 , F 27, S 8, H CA 45155, I/A 1 (15/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-11
Empresa: ASCENSORES SANCHEZMAR SL
Apoderado
- Calvo Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422, L 735, F 54, S 8, H V 10233, I/A 21 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-46
Empresa: ASCENSORES SANCHEZMAR SL
Apoderado
- Calvo Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3422, L 735, F 54, S 8, H V 10233, I/A 20 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-46
Información de CALVO GARCIA RAMON
Mostramos los datos de CALVO GARCIA RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO GARCIA RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos