CALVO GALARRAGA IVAN
Informe ejecutivo de CALVO GALARRAGA IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CALVO GALARRAGA IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GOYIVA CASA POSTAS SL | Administrador Unico | 20/07/2022 | |
VALLADOLID FENIX 20 SL | Administrador Mancomunado | 15/03/2021 | |
ICAJAPO SL | Administrador Solidario | 23/01/2020 | |
HOSTELERIA DEL RABIL SL | Administrador Solidario | 04/04/2018 | |
DESERTVALL SL | Administrador Unico | 13/01/2012 | |
DESERTVALL SL | Socio Unico | 13/01/2012 |
VINCULACIONES DE CALVO GALARRAGA IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO GALARRAGA IVAN
Empresa: BITACORA SANCTI PETRI SL
Administrador Unico
- Calvo Galarraga Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 45, S 8, H VA 32249, I/A 3 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-47
Empresa: GOYIVA CASA POSTAS SL
Administrador Unico
- Calvo Galarraga Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2449 , F 140, S 8, H CA 60833, I/A 1 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-11
Empresa: BITACORA SANCTI PETRI SL
Administrador Unico
- Calvo Galarraga Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2268 , F 156, S 8, H CA 52976, I/A 4 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-11
Empresa: VALLADOLID FENIX 20 SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Galarraga Ivan
- Garrido Sanchez Francisco Javier
- Poncela Delgado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1590 , F 37, S 8, H VA 32011, I/A 1 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-47
Empresa: ICAJAPO SL
Administrador Solidario
- Calvo Galarraga Ivan
- Poncela Delgado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 139, S 8, H VA 31265, I/A 1 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-47
Empresa: HOSTELERIA DEL RABIL SL
Administrador Solidario
- Calvo Galarraga Ivan
- Poncela Delgado Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1537 , F 162, S 8, H VA 29755, I/A 1 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-47
Empresa: DESERTVALL SL
Socio Único
- Calvo Galarraga Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 135, S 8, H VA 21239, I/A 4 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-47
Empresa: DESERTVALL SL
Administrador Unico
- Calvo Galarraga Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 135, S 8, H VA 21239, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-47
Empresa: DESERTVALL SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Galarraga Ivan
- Fuentes Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1330 , F 135, S 8, H VA 21239, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-47
Información de CALVO GALARRAGA IVAN
Mostramos los datos de CALVO GALARRAGA IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO GALARRAGA IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos